Ymddiriedolwyr LUDGROVE SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309100

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Edward Floyd | Ymddiriedolwr | 07 February 2025 |
|
|
||||
Charles Edward Rodney Scott-Malden | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Vanessa Jane Morphet | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Logie Charles Lloyd Fitzwilliams | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Ruth Michelle den Besten | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Andrew John Hinchliff | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Alexander Balfour Henshilwood | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|||||
D'Arcy Donna Vigors | Ymddiriedolwr | 09 December 2017 |
|
|
||||
Richard Cormack | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||
Michael Alexander Smyth-Osbourne | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||
CHARLES LANGHORNE BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.