ymddiriedolwyr BRITISH AND FOREIGN SCHOOL SOCIETY TRUST
Rhif yr elusen: 312516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE CREASY | Cadeirydd | 18 May 2018 |
|
|||||
David Crowther | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|||||
Nick Tesseyman | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|||||
Suela Aksoy | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|||||
Dr John Mathenge Kanyaru | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|||||
Anood Al-Samerai | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|||||
Janice Miller | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Charlotte Cashman | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|||||
PROFESSOR JOY PALMER COOPER | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
DAVID BARON | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.