Ymddiriedolwyr PHILOLOGICAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 312692

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Gedalla | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Ali Ibrahim | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Sophie Grace McKenzie Gordon | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Mederick | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Jemima Mary Bourn | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
James Fox | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
Rizk Saade | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
CLIO WHITTAKER | Ymddiriedolwr | 13 September 2012 |
|
|
||||
CAROLYN KEEN | Ymddiriedolwr | 25 November 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.