Hanes ariannol YMDDIRIEDAETH YSGOLION CYMRAEG-THE WELSH SCHOOLS TRUST
Rhif yr elusen: 313651
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.42k | £174.38k | £164.92k | £183.12k | £179.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.90k | £162.14k | £162.63k | £147.96k | £176.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £90.00k | £90.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.