Hanes ariannol CHRIST CHURCH SCHOOL PARENT HELPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1080535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/09/2019 | 08/09/2020 | 08/09/2021 | 08/09/2022 | 08/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.99k | £3.83k | £1.01k | £8.37k | £9.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.31k | £2.40k | £16.37k | £3.18k | £13.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.