Hanes ariannol SOUTH BRENT COMMUNITY CENTRE GROUP
Rhif yr elusen: 1066787
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.09k | £36.88k | £40.61k | £46.76k | £73.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.37k | £33.83k | £33.49k | £40.18k | £70.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.