ymddiriedolwyr CRICH AND NEIGHBOURHOOD COMMUNITY CARE SCHEME
Rhif yr elusen: 1069206
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Daunt | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Joyce Emma Sayles | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Joy Parker | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Tony Gration | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Catherine Ann Bowness | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Dawn Margaret Harper | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Eric Philip Dolby | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|||||
Margaret Berrisford | Ymddiriedolwr | 04 June 2014 |
|
|
||||
MARY JOSEPHINE HARPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.