ymddiriedolwyr CHIPPENHAM LINK
Rhif yr elusen: 1067820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Mary Carter | Cadeirydd | 05 June 2019 |
|
|
||||||||
Barry James Stephens | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||||||
PETER JOHN KEMP | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||||||
Ian Richard Blackwell | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||||||
John Oliver | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||||||
Helen Julia Harrison | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||||||
Suzanne Weeks | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||||||
MAUREEN FRANCES LLOYD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.