ymddiriedolwyr THE PRINCE OF WALES'S OWN REGIMENT OF YORKSHIRE MUSEUM CHARITY
Rhif yr elusen: 1068997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAJOR GENERAL GRAHAM JOHN BINNS CBE DSO MC | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Richard Lockwood | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||||||
Terence Smith | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||||||
Michael Folan | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||||||
Peter Blyth MBE | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||||||
Colonel Stephen Padgett OBE | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|||||||||
KENNETH PEACOCK OBE | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|
||||||||
COLONEL CHARLES GEORGE LE BRUN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
REV Dr Paul T Wilcock BEM | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Brigadier Andrew Jackson CBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.