Hanes ariannol ASPERGER EAST ANGLIA
Rhif yr elusen: 1074699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £369.27k | £550.84k | £399.24k | £411.86k | £403.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £370.94k | £385.08k | £430.21k | £410.40k | £434.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £51.81k | £38.82k | £105.47k | £40.00k | £173.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £122.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £96.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £366.96k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £87.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £376.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £8.29k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.