ymddiriedolwyr CURBOROUGH (LICHFIELD) COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1077306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Ann Knight | Cadeirydd | 07 August 2021 |
|
|||||||
Colin Booker | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|||||||
Elizabeth Lilas Rawling | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|||||||
Caroline Ann Fellows | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|||||||
Sophie Claire Thompson | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|||||||
Leanne McBride | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||||
Anne Margaret Pitman | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|||||||
Sientje Sherry | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|||||||
Mark White | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.