Hanes ariannol EATON VALE SCOUT & GUIDE ACTIVITY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1073816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £434.76k | £516.83k | £658.95k | £622.04k | £513.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £463.43k | £463.84k | £447.44k | £723.50k | £482.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £80.25k | £32.75k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £26.53k | £599.74k | £415.36k | £33.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £35.64k | £32.11k | £16.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £443.71k | £23.24k | £174.25k | £455.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £400 | £330 | £325 | £2.46k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £46.19k | £0 | £0 | £5.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £415.36k | £33.94k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £447.07k | £442.07k | £721.74k | £473.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £1.76k | £8.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £3.10k | £3.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £16.77k | £5.37k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.