ymddiriedolwyr HARAMBEE SCHOOLS KENYA
Rhif yr elusen: 1078592
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Harris | Cadeirydd | 09 March 2016 |
|
|||||
Mark Durston | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Charlotte Long | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
|
||||
Rowan Michael Planterose | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
|
||||
Rachel Owen | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
||||
Amie Willenberg | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.