ymddiriedolwyr NATIONAL ASSOCIATION OF INDEPENDENT SCHOOLS AND NON-MAINTAINED SPECIAL SCHOOLS
Rhif yr elusen: 1083632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Robson | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|||||
Gareth Germer | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Wendy Gosling | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
John Turberville | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Barbara Quartey | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Farnden | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Jaswinder Kaur | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|||||
Susan Jones | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Lesley Dalgleish | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
KIRAN HINGORANI | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|||||
Jenny McConnell | Ymddiriedolwr | 13 October 2017 |
|
|
||||
HELEN HEWITT | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.