Hanes ariannol THE KATHERINE LOW SETTLEMENT LIMITED

Rhif yr elusen: 1081248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £707.41k £1.06m £817.69k £1.10m £1.06m
Cyfanswm gwariant £724.44k £802.43k £897.36k £1.03m £1.20m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £53.81k £98.40k £88.15k £80.73k £106.55k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.49k £28.45k £126.31k £114.59k
Incwm o roddion a chymynroddion £70.39k £320.99k £193.13k £389.40k £175.09k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £625.49k £739.68k £618.69k £700.15k £866.37k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.00k £3.05k £3.51k £4.37k £7.48k
Incwm - Arall £7.54k £736 £2.37k £6.60k £14.47k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £724.44k £802.43k £897.36k £1.03m £1.20m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £6.00k £6.00k £6.00k £6.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0