Hanes ariannol THE DAFFODIL ADVOCACY PROJECT
Rhif yr elusen: 1082105
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 30/06/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.69k | £173.94k | £183.00k | £163.14k | £226.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.57k | £160.28k | £184.52k | £169.64k | £206.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.