Hanes ariannol STUDIO VOLTAIRE
Rhif yr elusen: 1082221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £940.98k | £1.80m | £2.28m | £1.69m | £1.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £632.70k | £916.77k | £764.44k | £1.27m | £1.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £445.82k | £929.34k | £387.23k | £24.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £281.62k | £950.34k | £1.84m | £836.13k | £422.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £506.15k | £694.54k | £248.75k | £424.74k | £611.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £128.14k | £144.00k | £407.26k | £423.50k | £187.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.39k | £0 | £4.87k | £2.19k | £275 | |
|
Incwm - Arall | £23.67k | £0 | £14.20k | £0 | £56.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.84m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £512.29k | £625.32k | £651.95k | £1.15m | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £120.41k | £291.45k | £112.49k | £119.91k | £255.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.35k | £4.50k | £4.09k | £4.52k | £38.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £31.40k | £0 | £11.25k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.