ymddiriedolwyr THE CAXTON YOUTH ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1090549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Boddington | Cadeirydd | 03 November 2021 |
|
|
||||
Katie Burton | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Anthea Besser | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Hend Rahman | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Bethany Kinsella | Ymddiriedolwr | 19 June 2020 |
|
|
||||
Peter William Lewis | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|||||
Lucy Jane Rowley | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Marc Francis Myers | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Timothy Charles Chatwin | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Nicola Carlile | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.