ymddiriedolwyr IFORD AND KINGSTON SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1089912
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Douglas | Cadeirydd | 19 November 2007 |
|
|
||||
Naomi Fry | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Ellen Pemberton-Bouzon | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Nick Taylor | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Matthew James Brumsen | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|||||
Debbie Timmermans | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
James Magowan | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Sally Domingo-Jones | Ymddiriedolwr | 11 November 2016 |
|
|
||||
THE REVD GEOFFREY MARTIN DAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW FRANCIS JOHN DOBELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.