ymddiriedolwyr HIGH PEAK CVS
Rhif yr elusen: 1096462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN RITA RIGG | Cadeirydd | 12 September 2012 |
|
|||||
Dr Sandra Jacqueline Schofield | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Sandra Higgins | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|||||
Stephen George Eccleston | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|
||||
Nicholas James Mills | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Emily Marie Williams | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
SUSAN HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MS CAROL EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.