ymddiriedolwyr KINGSTON UPON THAMES SOCIETY
Rhif yr elusen: 1097304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Michael Lancaster | Cadeirydd | 12 June 2021 |
|
|
||||
Malcolm Porter | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Graham Michael Smith | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||
Robert Philipp Phillips | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|||||
John Philip Allen | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Mediha Boran | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||
Anthony John Evans | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.