ymddiriedolwyr NDI MOYO
Rhif yr elusen: 1111045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr HELEN COX | Cadeirydd | 03 March 2013 |
|
|
||||
Alexandra Lindsay-Perez | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Chupa Phiri | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Barbara Lynn Brooks-Smith | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|||||
Dr Julia Bognar | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Dr Eleanor Cook | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Jonathan Pollock | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Cecelia Mary Pollock | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
DR JOANNA SHAWCROSS | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|||||
BRIDGET MULLENS | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|
||||
ANDREW JAMES EDWARD HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.