Hanes ariannol WEST OF ENGLAND SPORT TRUST

Rhif yr elusen: 1114495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £906.94k £873.80k £2.27m £1.80m £1.36m
Cyfanswm gwariant £690.95k £863.09k £1.47m £2.11m £1.42m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £674.26k £679.14k £1.30m £1.61m £1.16m
Incwm o roddion a chymynroddion £833.57k £793.74k £2.14m £1.63m £1.16m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £70.36k £78.78k £129.38k £147.82k £144.02k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.01k £1.28k £1.23k £17.85k £54.84k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £690.95k £863.09k £1.47m £2.11m £1.42m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £6.22k £49.26k £41.05k £40.41k £56.24k
Gwariant - Sefydliad grantiau £87.29k £240.19k £699.75k £1.23m £507.32k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0