Hanes ariannol ROOKWOOD FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1116094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £550.55k | £1.32m | £921.96k | £2.40m | £3.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £268.95k | £793.75k | £847.74k | £1.08m | £1.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £607.93k | £108.29k | £1.53m | £2.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £550.55k | £707.80k | £813.66k | £871.19k | £974.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.90k | £71.44k | £56.92k | £248.73k | £796.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £241.43k | £575.75k | £606.11k | £805.02k | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £95.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.90k | £71.44k | £55.25k | £53.34k | £72.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £241.43k | £575.75k | £606.11k | £805.02k | £1.16m | |
|
Gwariant - Arall | £16.63k | £146.56k | £184.71k | £26.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.