Hanes ariannol ST JOSEPH'S CONVENT PREPARATORY SCHOOL GRAVESEND

Rhif yr elusen: 1119139
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 310 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £924.53k £835.19k £833.91k £1.13m £104.54k
Cyfanswm gwariant £1.04m £1.02m £1.02m £1.10m £101.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £61.76k £31.25k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £300 £0 £0 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £13.84k £11.19k £12.42k £8.21k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £894.19k £810.60k £755.50k £653.69k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £1.99k £2.05k £953 £83 N/A
Incwm - Arall £14.50k £11.05k £65.04k £468.60k N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.04m £1.02m £1.02m £1.09m N/A
Gwariant - Ar godi arian £6.74k £4.56k £4.53k £5.64k N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.08k £4.20k £4.44k £7.45k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A