ymddiriedolwyr ANTON U3A
Rhif yr elusen: 1118642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynda Margaret Rose Stockings | Cadeirydd | 08 June 2022 |
|
|
||||
Cecil Rose | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|||||
Jean Saunders | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Diana Marion Burrows | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
Anne Bray | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
Barbie Morrey-Stone | Ymddiriedolwr | 10 June 2020 |
|
|
||||
Lawrance Wilson Carson | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Tessa Cross | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.