ymddiriedolwyr FROME LIONS CLUB CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1121012
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Rumming | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||||
RICHARD JOHN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||||
JAMES RICHARD DOWLING | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|||||||
clive smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||||
MARK SYMES | Ymddiriedolwr | 13 April 2011 |
|
|||||||
David Frederick Naish B Sc Eng | Ymddiriedolwr | 14 August 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.