Hanes ariannol FOOTPRINTS ORPHANAGE

Rhif yr elusen: 1126967
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 30/09/2020
Cyfanswm Incwm Gros £132.47k £129.84k £127.56k £130.32k £172.83k
Cyfanswm gwariant £136.49k £109.79k £96.81k £114.37k £219.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A