ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SANDERSTEAD
Rhif yr elusen: 1130319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Melanie Robinson | Cadeirydd | 29 October 2019 |
|
|
||||
Roderick John McClaughry | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Mark John Sutton | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Anne Barham | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Veronica Elizabeth De'Grasse-Grant | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Richard Francis William Wragg | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Katheryn Louise Hewitt | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
MICHAEL TIMOTHY WHITLOCK TURNER | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|||||
Richard Maurice Hibberd | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|||||
Margaret Christine Quiney | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Mr M J Fixter MRICS | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|||||
BARBARA ANNE WEBSTER-DUDLEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Linda Etheridge | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH THOMAS | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||
ROSEMARY ANN KEMPSELL | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.