Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARK'S, LACHE-CUM-SALTNEY
Rhif yr elusen: 1130731

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev HENRIETTA JOHNSTON | Cadeirydd | 26 August 2011 |
|
|
||||
Rev Kathryn Jane Helen Elsmore | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Edward Paul Sperring | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Michael Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Suzette Jane Crisp | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Jack Alex Jackson | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Griffiths | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Pamela Elizabeth Harris | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Lisa Chesters | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Christine Mackay | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
David Pitt | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Judy Evans | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Rev Simon Chesters | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.