Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN ON THE CLIFFS, BLACKPOOL
Rhif yr elusen: 1131959

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Lloyd | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Sue Rose | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Brian Rose | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Maurice Andrew Cramer | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Audrey Mclennan | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
WALTER JOHN CAIRNS | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Judith Stansfield | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Keith McLennan | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Katy Billinghurst | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
JENNY GREEN | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
IAN BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|||||
DOROTHY GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTINE GRIMSTED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY BAYLISS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.