Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CROOKHAM
Rhif yr elusen: 1132174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.33k | £206.00k | £209.65k | £301.65k | £257.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232.89k | £198.44k | £229.27k | £255.80k | £223.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £83.01k | £74.96k | £66.12k | £72.31k | £83.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.01k | £5.27k | £2.50k | N/A | £3.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.