Hanes ariannol WIRRAL SOCIETY OF THE BLIND AND PARTIALLY SIGHTED
Rhif yr elusen: 1147170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.03k | £132.98k | £260.26k | £173.34k | £170.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.91k | £139.35k | £150.06k | £181.98k | £201.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.71k | £31.55k | £30.63k | £34.63k | £61.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.91k | £15.69k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.