Hanes ariannol THE ABERDEEN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1151506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £883.97k | £868.10k | £515.94k | £273.75k | £285.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.06m | £10.68m | £7.39m | £5.88m | £8.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £883.97k | £868.10k | £515.94k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.97m | £10.60m | £7.33m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.19k | £82.44k | £63.31k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £95.64k | £73.63k | £52.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £13.87m | £10.53m | £7.28m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £96.19k | £82.44k | £63.31k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.