Hanes ariannol ASTON VILLA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1152848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.60m | £1.56m | £2.38m | £2.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £869.59k | £1.36m | £1.51m | £1.89m | £2.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £128.50k | £36.23k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.00k | £24.00k | £54.13k | £67.55k | £74.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £143.40k | £159.19k | £169.09k | £141.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £1.45m | £1.40m | £2.21m | £2.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £869.59k | £1.33m | £1.48m | £1.86m | £2.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £31.54k | £30.23k | £30.26k | £34.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £15.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.