ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST NICHOLAS FIELDS
Rhif yr elusen: 1153739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Leslie | Cadeirydd | 20 November 2018 |
|
|
||||
Samuel Thomas Crutchley | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Martin Crosby | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Savannah Green | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
James Sims | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Dr Suzanne Fagence Cooper | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Emma Beddington | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Jonathan Exon | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|||||
ADRIAN LOVETT | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.