ymddiriedolwyr STEWARTS BURNBY HALL GARDENS AND MUSEUM TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1155844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER WILLIAM CLUBLEY | Cadeirydd | 23 April 2018 |
|
|||||
SUSAN ELIZABETH CARDEN | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||
Siobhan CLARKE | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Stephen McCANN | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
David LOCKWOOD | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Peter WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
RICHARD EDWARD HAYNES MA | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
FREDA MARGARET SNELSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
GORDON SCAIFE | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
NORMA JENNINGS | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.