Hanes ariannol LAUNCH22 LIMITED

Rhif yr elusen: 1156715
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2015 30/11/2016 30/11/2017 30/11/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £125.33k £168.66k £122.20k £220.94k £255.78k
Cyfanswm gwariant £212.96k £185.79k £232.84k £321.45k £344.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A