Ymddiriedolwyr RICHMOND HOUSE SCHOOL
Rhif yr elusen: 505630

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH MIDDLETON | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Dr EULASHINI CHUNTARPURSAT | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
CAROLINE ANN SHIELDS | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
HELEN ANNE KEMP | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
HELEN HANDY | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
IAN JOHN TOWNEND | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
DAVID MILNER | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
ARGYRO WEST | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Gary Paul Woods | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Dr Eleanor Moran | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Paul Julian Fox | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.