ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EAST BLATCHINGTON - ST PETER
Rhif yr elusen: 1173506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aileen Mary Rickard | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Samukeliso Mavuka | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Spicer | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Carly Taylor | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rev Joseph Michael Padfield | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|||||
Christine Cooke | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Linda Stratford | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Christopher John Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Rev Arwen Mary Folkes | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
DAPHNE MARGARET DEMPSTER | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
DEBORAH ELIZABETH PHIPPS | Ymddiriedolwr | 27 April 2009 |
|
|
||||
KAY BLACKBURN BA HONS | Ymddiriedolwr | 21 April 2008 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.