ymddiriedolwyr INSPIRE LGBT
Rhif yr elusen: 1176164
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alexander Damien Rhys | Cadeirydd | 07 December 2017 |
|
|
||||
Molly Deegan | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Lauren James | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Amalia Loizidou | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|||||
Suneet Sharma | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Jesse Finch Gnehm | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Dr HEFIN IOAN RHYS | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.