Hanes ariannol SUTTON COLDFIELD TOWN BOYS AND YOUTH SPORTS CLUB

Rhif yr elusen: 510953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £130.10k £105.35k £114.99k £185.60k £162.90k
Cyfanswm gwariant £140.54k £56.30k £82.04k £200.22k £139.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A