Hanes ariannol FACULTY OF MEDICAL LEADERSHIP AND MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1178741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.32m | £1.32m | £2.15m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £731 | £1.49m | £1.29m | £1.61m | £1.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £207.37k | £66.34k | £33.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £668.53k | £359.92k | £605.00k | £602.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £876.78k | £754.79k | £1.47m | £1.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £4 | £2 | £0 | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £771.68k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £30.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.02m | £941.01k | £1.05m | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £463.95k | £352.63k | £568.45k | £569.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £36.34k | £22.38k | £23.36k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.