ymddiriedolwyr THE TIME TO SHINE PROJECT
Rhif yr elusen: 1183284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET ANNE ALLEN | Cadeirydd | 26 May 2019 |
|
|
||||
Michael Grant | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Hannah Millican Patel | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
MARTIN CURTIS NEWLAN | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Helen Gail Hordle | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Wendy Heeley | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Rebecca Johnson | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|||||
Jane Cecilia Kendal | Ymddiriedolwr | 05 July 2020 |
|
|
||||
DAVID ALUN PRICE | Ymddiriedolwr | 26 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.