Hanes ariannol WEST LANCASHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 521712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £844.70k | £454.42k | £193.13k | £267.66k | £987.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £896.99k | £523.56k | £253.44k | £398.08k | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £111.33k | £19.21k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £12.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £776.87k | N/A | N/A | N/A | £889.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67.83k | N/A | N/A | N/A | £86.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £875.10k | N/A | N/A | N/A | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.89k | N/A | N/A | N/A | £23.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.85k | N/A | N/A | N/A | £8.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £21.89k | N/A | N/A | N/A | £23.21k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.