ymddiriedolwyr 40TH LEICESTER SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 521747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Louise Court | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Barbara Gibson | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Nicholas Fordyce | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|||||
Amy Jane Cane | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Michelle Kathleen Whittall | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Adrian Barnes | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||
NEIL DARREN WHITTALL | Ymddiriedolwr | 03 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.