Hanes ariannol GEORGE HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 700364
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £1.12m | £897.38k | £887.94k | £871.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.13m | £881.12k | £864.09k | £828.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £33.15k | £53.52k | £50.23k | £61.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £283.59k | £66.74k | £34.85k | £46.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £778.08k | £747.10k | £760.33k | £740.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £29.43k | £30.03k | £31.46k | £22.10k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £11.07k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £801.48k | £820.23k | £814.99k | £780.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £56.86k | £37.53k | £35.23k | £21.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.