Dogfen lywodraethu THE BRITISH CONTACT LENS ASSOCIATION LIMITED
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/10/1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/05/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/05/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/05/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/05/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 JUN 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE STUDY OF AND RESEARCH INTO THE FIELD OF CONTACT LENS PRACTICE AND RELATED SUBJECTS AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.