Hanes ariannol CAPITB TRUST
Rhif yr elusen: 1000290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (77 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.74m | £2.81m | £2.11m | £64.98k | £66.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.83m | £3.24m | £2.25m | £48.54k | £118.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.87m | £2.74m | £1.93m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.88k | £69.92k | £65.93k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £117.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £39.77k | £257.80k | £65.61k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.76m | £2.96m | £2.17m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.60k | £44.72k | £23.03k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £42.58k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £30.48k | £27.08k | £18.43k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.