Hanes ariannol THE CHILDREN'S LEUKAEMIA TRUST
Rhif yr elusen: 1000341
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.46k | £27.50k | £12.71k | £14.47k | £18.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81k | £2.73k | £2.32k | £1.92k | £2.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.